1. 青岛市直机关工委宣传部部长是什么级别
市直机关工委属副厅级单位
工委宣传部长属正处级(相当于县长)
2. 历任青岛城阳区委书记
历任青岛城阳区委书记:
1、孙立杰,1963年8月生,江苏如东人。1981-1985年,山东工学院电机系工业自动化专业学习。1999-2002年,中共即墨市委副书记、代市长、市长;2002-2003年,中共青岛市城阳区委副书记、代区长、区长。
2003-2008年,第29届奥林匹克运动会组织委员会帆船委员会(青岛)秘书长(正局级);2008-2010年,青岛市市长助理、市政府党组成员;2010年4月任中共青岛市城阳区委书记。
2、张德平,1962年12月生,河北南宫人。1984年8月参加工作。1984-1986年,长春第一汽车制造厂汽车研究所助理工程师、团委副书记;1986-1989年,吉林工业大学汽车工程学院内燃机计算机辅助设计专业研究生。
2005-2006年,中共即墨市委常委、副市长。2006-2011年,中共即墨市委副书记、代市长、市长;2011年11月任中共胶州市委书记。
3、王久军,1963年9月生,山东省临朐县营子公社(今东城街道)黄家洼村人。1983-1987年,莱阳农学院农学系农学专业学生。1987-2000年,山东省农科院工作;2000-2002年,中共青岛市四方区委副书记。
2002-2008年,中共莱西市委副书记、代市长、市长;2008-2011年,中共莱西市委书记;2011年11月任中共青岛市市南区委书记。
4、刘圣珍,1963年5月生,河南宁陵人。1980-1985年,滨州医学院医疗系医疗专业学习。2008-2011年,中共青岛市城阳区委副书记、副区长、区长;2011年11月任中共山东省莱西市委书记。
5、惠新安,1963年6月生。1980-1984年,山东纺织工学院机电系工业电气自动化专业学习;1984-1985年,青岛地毯公司办公室秘书;1985-1998年,中共青岛市委组织部工作;1998-2001年,青岛市知识分子工作领导小组办公室主任(副局级)。
2007-2010年,中共青岛市委组织部常务副部长;2010年4月任中共青岛市市北区委书记。
6、齐家滨,1967年生,1989年毕业于山东大学电子工程系,之后在该校管理学院攻读硕士、博士研究生。最初的工作经历从济南市天桥区北园镇开始。2001年,由中共济南市天桥区区委常委兼天桥区北园镇党委书记调任济南市政府办公厅任副主任、济南市政府副秘书长。
2005年12月任中共济南市信息产业局党组书记;2006年1月任济南市信息产业局局长;2008年1月任济南市发展和改革委员会党组书记、主任;2011年11月任中共青岛市崂山区委书记、崂山风管局党委书记。
7、李奉利,1965年12月生,山东高密人。1984-1988年,同济大学工业与民用建筑专业学习;1997-2000年,青岛海洋大学港口海岸与近海工程专业学习,获工学硕士学位;2001-2006年,中国海洋大学港口海岸与近海工程专业博士研究生。
2008-2011年,中共四方区委副书记、代区长、区长;2011-2013年,中共李沧区委副书记、代区长、区长;2013年7月任中共青岛市李沧区委书记。
8、刘赞松,1962年01月生,山东青岛人。1980-1984年,山东农业机械化学院机械系农机设计与制造专业学习。2007-2011年,中共胶州市委副书记、市长;2011-2012年,中共即墨市委书记;2013年3月任中共即墨市委书记、青岛蓝色硅谷核心区管委会党工委书记。
9、张 杰,1962年3月生,内蒙古哲里木盟人,生于青岛。1980-1985年,山东工业大学电力系电力系统及自动化专业学习。2008-2011年,李沧区委副书记、代区长、区长;2011-2012年,四方区委副书记、代区长、区长;
2012-2014年,青岛市市北区委副书记,区长;2014年12月任平度市委书记。
10、王鲁明,男,汉族,1961年11月出生,山东海阳人,1976年12月参加工作,1980年12月入党,在职研究生学历,工学博士学位。现任山东省威海市委书记。
(2)青岛宣传部任扩展阅读:
市委书记,全称中国共产党某某市委员会书记,在中华人民共和国是指中国共产党设在市一级的委员会(即市委)负责人。由于中华人民共和国的市分直辖市、副省级市、地级市和县级市四种,所以市委书记的级别可以是副国级(直辖市市委书记为省部级。
但一般兼任政治局委员,为副国级)、或副省(部)级(副省级城市市委书记或由所在省省委常委兼任的地级市市委书记)、或正厅(局)级(地级市市委书记) 、或正县(处)级(县级市市委书记)如果兼任地级市的市委常委则为副厅级。
地级市的市委书记的行政级别有两种:正厅(局)级和副省(部)级,前者为普通地级市的市委书记,行政级别为正厅(局)级。而后者一般是省(自治区)的省会或者重要地级市,其市委书记会高配所在省(自治区)党委的常委,因此其行政级别为副省(部)级。
职责:
一、负责所在市一级区域内的党务工作,加强党的领导。
二、根据上级党委的指示,开展本地区党的建设工作,设立政法委员会,党务委员会等部门分工负责。
三、在经济建设,社会管理管理方面分工合作,与市长协调并进。
四、根据市委组织部的考察任命党委成员和其他相关的人事任免。
3. 青岛市崂山区宣传部副部长是什么级别
青岛市崂山区宣传部副部长为正科级。
青岛市崂山区为正科级单位,部长一般高配为副处级,副部长为正科级。
4. 所有的省份的宣传部长都是常委吗
所
省份
宣传部
定都
省委
委
说省
级
市县
级
宣传部
定
委
且按照传统惯例
宣传部
要排回
组织部
前面
看
央
书记处
书记排名
宣
部
定
组
部
前面
1925
党
立
宣传、组织、工农等部
共
产
党
搞宣传
身
省委
委
般组
选
书记、副书记兼省
、专职副书记、宣传部
、组织部
、纪委书记、政
委书记、
务副省
、省委秘书
、省
市委书记、副省级答城市(
连、厦门、青岛、深圳、宁波)
市委书记、省军区司令或政委
职位
定要进
委
统战部
、排名靠前
副省
、教育工委书记、省内经济或政治
位较重要
城市(
河南
洛阳、湖北
襄阳、江苏
苏州等)
市委书记
能进
委
5. 市委宣传部的级别
都是正处级单位。市委主管的是和党务有关的,市政府主管的是政务部门。不过市委宣传部一般由市委常委担任,权力还是比较大的,可以算高配吧。市委常委一般为副厅级,比正处高一级,很有前途·。
6. 青岛市宣传部有没叫个马名全的
有的,是个科员,多的信息就不提供了,我实名注册的。
7. 市委常委,宣传部长 是什么级别
按照现行的公务员行政级别制度,一般的市委宣传部部长一定为本级党委的常版委,属于副厅级权。
宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责抓好新闻中心工作,分管新闻科; 负责抓好广播电视工作; 负责抓好讲师团工作,负责宣传部政工工作,分管理 论科; 负责抓好文联工作,分管文艺科; 负责抓好社会宣传工作,分管宣传科; 负责抓好文明创建工作,分管文明办。
(7)青岛宣传部任扩展阅读
常务委员会
1、代表大会闭会期间,执行代表大会日常工作的委员会。属于代表大会的常设机构。
2、考虑一个特定阶段在一定时期内发生的问题的委员会。特指一个立法机构的常设委员会
3、 常务委员会由多名委员组成,委员通过代表大会选举产生。
我国的人民代表大会常务委员会分为全国人民代表大会常务委员会和地方各级人民代表大会常务委员会。其中,地方各级人民代表大会常务委员会只有县级及以上 的地方各级人民代表大会才可以设立。
8. 青岛卫健委主任是谁
10月14日,青岛市委研究决定:市卫生健康委党组书记、主任隋振华同志停职,接受进一步调查;委派市委组织部常务副部长杨锡祥同志主持市卫生健康委全面工作。
10月15日,青岛市卫生健康委党组研究决定:市胸科医院党委副书记、院长邓凯同志免职,接受进一步调查。
(8)青岛宣传部任扩展阅读
人物履历
2017年06月,任山东省青岛市林业局局长。
2019年01月,任青岛市卫生健康委员会党组书记、主任。
2020年08月,任青岛市中医药管理局局长。
人物事件
10月14日,青岛市委研究决定:市卫生健康委党组书记、主任隋振华同志停职,接受进一步调查;委派市委组织部常务副部长杨锡祥同志主持市卫生健康委全面工作。
9. 青岛市北区宣传部副部长叫什么
在网络网页里面就能找到
你问这个干什么??
徐建宏
10. 青岛市政府人员名单是什么
根据青岛市人民政府市长张新起的提名,决定任命:
李众民为青岛市人民政府秘书长;
朱培吉为青岛市发展和改革委员会主任;
项阳青为青岛市经济和信息化委员会主任;
徐剑波为青岛市教育局局长;
姜 波为青岛市科学技术局局长;
黄龙华为青岛市公安局局长;
王锦妹为青岛市监察局局长;
姜军建为青岛市民政局局长;
曹仁收为青岛市司法局局长;
周 安为青岛市财政局局长;
陈玉崎为青岛市人力资源和社会保障局局长;
刘建军为青岛市城乡建设委员会主任;
陈培新为青岛市国土资源和房屋管理局局长;
王亚军为青岛市规划局局长;
单强炜为青岛市市政公用局局长;
郑明辉为青岛市交通运输委员会主任;
赵泽斌为青岛市农业委员会主任;
于 睿为青岛市水利局局长;
于成璞为青岛市海洋与渔业局局长;
曹友强为青岛市林业局局长;
马卫刚为青岛市商务局局长;
王纪刚为青岛市文化广电新闻出版局局长;
曹 勇为青岛市卫生局局长;
丁鲁省为青岛市人口和计划生育委员会主任;
郑卫星为青岛市审计局局长;
宋春康为青岛市环境保护局局长;
方 妍为青岛市民族事务局局长、青岛市宗教事务局局长;
崔卫东为青岛市人民政府外事办公室主任;
彭一念为青岛市体育局局长;
李 刚为青岛市统计局局长;
王 为为青岛市安全生产监督管理局局长;
崔德志为青岛市旅游局局长;
孙亚非为青岛市食品药品监督管理局局长。