A. 新中国第一任宣传部长是谁拜托各位大神
陆定一,江苏省无锡人,1925年加入中国共产党,1926年毕业于交通大学。1927年起担任共青专团中央属宣传部长、共青团驻少共国际代表。长征时,在红军第一方面军“红章”纵队政治宣传部工作,后任红军总政治部宣传部长。建国后,任中共中央宣传部部长、国务院副总理、中央书记处书记、文化部部长、全国政协副主席。是中共第八届中共中央政治局候补委员、第十一届中央委员,第十二届、十三届中顾委常委。
B. 历任中共中央宣传部部长
李达(1921年8月—1922年7月,以主任身份)
蔡和森(1922年8月—1923年6月,往后曾转任委员)
罗章龙(1924年5月—1925年1月)
彭述之(1925年2月—1927年3月,以主任身份)
瞿秋白(1927年4月—1927年4月,於武汉汉口,以原委员身份晋升)
蔡和森(1927年5月—7月)
瞿秋白(1927年8月—1927年10月,此为中央临时政治局负责人身份之兼任)
罗绮园(1927年11月—1928年6月)
蔡和森(1928年7月—1928年10月)
李立三(1928年11月—1930年12月,此期间中宣部曾更名为中央宣传鼓动部)
沈泽民(1931年1月—1931年4月)
张闻天(1931年4月—1934年12月,其间曾由杨尚昆或潘汉年暂任)
吴亮平(1935年1月—1937年7月,后由张闻天兼任,吴转任副部长)
张闻天(1937年7月—1942年12月)
陆定一(1943年1月—1952年12月)
(注:1943年—1945年8月曾隶属於精简后的中央宣传委员会之下,初期曾由凯丰任代理部长。)
习仲勋(1953年1月—1954年6月)
陆定一(1954年7月—1966年12月)
陶铸(1966年12月,1967年初被四人帮实行军管,部门在四人帮倒台后解散)
耿飙(四人帮倒台后成立之中央宣传组)
张平化(1977年7月—1978年12月)
胡耀邦(1978年12月25日—1980年3月12日)
王任重(1980年3月12日—1982年4月)
邓力群(1982年4月—1985年8月)
朱厚泽(1985年8月—1987年2月)
王忍之(1987年2月—1992年12月)
丁关根(1992年12月—2002年10月24日)
刘云山(2002年10月24日—2012年11月21日)
刘奇葆(2012年11月21日—2017年10月)
黄坤明(2017年10月——至今)
(2)陈定坤任宣传部长扩展阅读:
机构职能
第一,负责指导全国马克思主义理论的研究、学习和宣传;
第二,负责引导社会舆论,指导协调中央的各新闻媒体做好新闻宣传工作,搞好舆论引导;
第三,从宏观上指导精神文化产品的创作和生产;
第四,规划和部署全局性的思想政治工作的任务;
第五,受中央的委托,协同和会同有关部门对我们宣传文化系统的重要岗位的领导干部进行管理。联系宣传文化系统的知识分子,协助有关部门做好知识分子的工作;
第六,负责提出宣传文化事业发展的指导方针。指导宣传文化系统制定政策和法规;同时还要按照中央的统一工作部署,做好宣传文化系统各有关部门之间的协调工作;
第七,为中央领导和中宣部领导的决策和指导全局工作提供舆情信息的服务,并且要负责组织协调和指导宣传文化系统的舆情信息工作。
C. 国家宣传部长是谁
现任(2017——)宣.传部.长是黄坤明。
黄坤明,男,汉.族,1956年11月生,福建上杭人,1974年12月参加工作,1976年10月加入中.国共.产党,清华大学公共管理学院公共管理专.业毕业,在职研究生学历,管理学博士学位。现任中.央政.治局委.员、中.央书.记处书.记,中.央宣.传部部.长,中.央精神文明建设指导委.员会办公室主.任。
1974-1977年,陆军三二八六六部.队八十四分队战士、副班长
1977-1978年,福建省上杭县通贤公.社通贤大队文书、党支部委.员
1978-1⑨82年,福建师范大学政教系学习
1⑨82-1⑨85年,福建省龙岩地委组.织部干.部
1⑨85-1⑨88年,福建省龙岩地委组.织部青干科副科长(其间:1⑨85-1⑨88年,中.央党校培训部研究生班学习)
1⑨88-1990年,福建省龙岩地区行署办公室副主.任
1990-1991年,福建省龙岩地区行署办公室主.任
1991-1992年,福建省龙岩地区行署副秘.书长、办公室主.任
1992-1993年,福建省龙岩地区行署专员助理、副秘.书长、办公室主.任
1993-1995年,福建省龙岩地区行署专员助理、永定县委书.记
1995-1997年,福建省龙岩地委委.员、永定县委书.记
1997-19⑨8.年,福建省龙岩市委常.委、永定县委书.记
19⑨8-1999年,福建省龙岩市委副书.记、市长
1999-2000年,浙江省湖州市委副书.记、代市长
2000-2003年,浙江省湖州市委副书.记、市长
2003-2007年,浙江省嘉兴市委书.记、市人.大常.委会主.任
2007-2010年,浙江省委常.委、宣.传部部.长
(2005-20О8年,清华大学公共管理学院公共管理专.业学习,获管理学博士学位)
2010-2012年,浙江省委常.委、杭州市委书.记
2012-2013年,浙江省委常.委,杭州市委书.记、市人.大常.委会主.任
2013-2014年,中.央宣.传部副部.长
2014-2017年,中.央宣.传部主持常务工作的副部.长(正部.长级),中.央精神文明建设指导委.员会办公室主.任
2017-中.央政.治局委.员、中.央书.记处书.记,中.央宣.传部部.长,中.央精神文明建设指导委.员会办公室主.任
第十三届全国人.民代.表大.会代.表
D. 不是中共党员能否但任宣传部长
如果是中共党的任何一级组织的党委宣传部部长,那他必须是党员。
如果是企业行政下设的宣传部门的部长可以不是党员。
E. 中国第一任宣传部长是谁
新中国第一任中共中央宣传部部长是陆定一。同时他还在1965年任文化部长。版1962年当选中央书记处书记、权1954年中共八大当选中央政治局候补委员。“文革”期间受到迫害曾被关押13年之久。“文革”后,在979年6月,陆定一在政协第五届全国委员会第二次会议上被增选为副主席。同年9月,在党的十一届四中全会上被补选为中央委员。1980年3月,任中共中央宣传部顾问。1983年6月,在政协第六届全国委员会第一次会议上当选为副主席。在党的第十二、十三次全国代表大会上当选为中国共产党中央顾问委员会常务委员。
F. 宣传部长和副市长谁权大
在级别上两者是一样的,都属于厅局级副职。
地级市(新疆生产建设兵团各师)内市委副容书记、市委常委、副市长、市人大副主任、市政协副主席,省级下属单位(如省公安厅副厅长、省教育厅副厅长、省交通运输副厅厅长、省住房和城乡建设厅副厅长;
省委宣传部副部长、国家各部下属单位,如外交部新闻司副司长等)。
(6)陈定坤任宣传部长扩展阅读
在职权上,常务副市长管辖全市事务或者重要事务,而市委副书记,如果不担任市长,只负责市党委工作,在管辖范围上,是常务副市长可以管辖的范围广。
常务副市长和市委副书记一般都是平级,而在市委,常务副市长一般任职为市委常委,在党群上,常务副市长所在市委任的常务委员就比市委副书记小。
G. 市委常委,宣传部长 是什么级别
按照现行的公务员行政级别制度,一般的市委宣传部部长一定为本级党委的常版委,属于副厅级权。
宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责抓好新闻中心工作,分管新闻科; 负责抓好广播电视工作; 负责抓好讲师团工作,负责宣传部政工工作,分管理 论科; 负责抓好文联工作,分管文艺科; 负责抓好社会宣传工作,分管宣传科; 负责抓好文明创建工作,分管文明办。
(7)陈定坤任宣传部长扩展阅读
常务委员会
1、代表大会闭会期间,执行代表大会日常工作的委员会。属于代表大会的常设机构。
2、考虑一个特定阶段在一定时期内发生的问题的委员会。特指一个立法机构的常设委员会
3、 常务委员会由多名委员组成,委员通过代表大会选举产生。
我国的人民代表大会常务委员会分为全国人民代表大会常务委员会和地方各级人民代表大会常务委员会。其中,地方各级人民代表大会常务委员会只有县级及以上 的地方各级人民代表大会才可以设立。
H. 新中国第一任宣传部长是谁
新中国第一任中共中央宣传部部长是陆定一 。
I. 宣传部长的任免需要上级宣传部同意吗
各地的宣传部门不是垂直部门,有党委认命即可。不需上级宣传部门审批,但要报上级备案。
J. 宣传部部长职责
中宣部的主要职能是管控意识形态、新闻出版甚至教育方针。
它对中国大陆与媒体、网络和文化传播相关的各种机构的监督以及对新闻、出版、电视和电影的审查。
另外对国务院组成部门中华人民共和国文化部和国务院直属机构国家广播电影电视总局也有监督权,在省级及省级以下文化与广播电视行政管理机构由同级党委宣传部管理。
第一,负责指导全国马克思主义理论的研究、学习和宣传;
第二,负责引导社会舆论,指导协调中央的各新闻媒体做好新闻宣传工作,搞好舆论引导;
第三,从宏观上指导精神文化产品的创作和生产;
第四,规划和部署全局性的思想政治工作的任务;
第五,受中央的委托,协同和会同有关部门对我们宣传文化系统的重要岗位的领导干部进行管理。联系宣传文化系统的知识分子,协助有关部门做好知识分子的工作;
第六,负责提出宣传文化事业发展的指导方针。指导宣传文化系统制定政策和法规;同时还要按照中央的统一工作部署,做好宣传文化系统各有关部门之间的协调工作;
第七,为中央领导和中宣部领导的决策和指导全局工作提供舆情信息的服务,并且要负责组织协调和指导宣传文化系统的舆情信息工作;
第八,负责文化体制改革,包括新闻出版、广播电视业的改革和发展的调研,提出政策性的建议。这是中宣部主要的八项职能。
第九,贯彻落实党的宣传工作方针,拟订新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务。
统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进口等。
第十,管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全国性重大电影活动,承担对外合作制片、输入输出影片的国际合作交流等。
第十一,关于新闻出版管理方面的主要职责是,贯彻落实党的宣传工作方针,拟订新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进口等。
(10)陈定坤任宣传部长扩展阅读:
中共中央宣传部是中共中央主管意识形态方面工作的综合职能部门。1924年5月,中央正式决定分设宣传、组织、工农等部,罗章龙为中央宣传部部长。
“文化大革命”期间被取消。1976年10月中央决定恢复成立。主要职能是:负责指导全国理论研究、学习与宣传工作;负责引导社会舆论,指导、协调中央各新闻单位的工作;负责从宏观上指导精神产品的生产;负责规划、部署全局性的思想政治工作任务,配合中央组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;受党中央委托,协同中央组织部管理文化部、新闻出版署、中国社会科学院的领导干部。
会同中央组织部管理人民日报社、光明日报社、经济日报社、广播电影电视总局、新华社等新闻单位和代管单位的领导干部,对省、自治区、直辖市党委宣传部部长的任免提出意见;负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化系统制定政策、法规,按照党中央的统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的关系;完成党中央交办的其他任务。