『壹』 历届大方县委宣传部部长名单
1、市一级宣传部部长为正处级,县一级县委书记也为正处级。两者专级别虽然相同,但是因为宣属传部只负责一个部门工作,而县委书记负责一个地方的全面工作,所以县委书记实权大。2、中国行政级别采用行政五级划分为:国家级、省部级、司厅局级、县处级、乡镇科级,各级分为正副职。中央部委的等级即平常大家所说的“国、部(省)、司、处、科”五级。除国家级以外,其他三级就是我们经常提到的地方三级行政划分。行政级别中是没有股级的,股级是介于副科级和科员之间的,是一种习惯的称呼。
『贰』 建国后历届福建省宣传部长都有谁
侧日期
『叁』 历届汉中市委宣传部部长是谁
以前的不知道,不过现在的是汉中市委常委、宣传部长李林华
『肆』 宣传部部长是谁
刘奇葆
『伍』 现任宣传部部长有那些
网络
『陆』 河南省平顶山市历届宣传部长都是谁
10800每平方米
美时节
『柒』 国家宣传部长是谁
现任(2017——)宣.传部.长是黄坤明。
黄坤明,男,汉.族,1956年11月生,福建上杭人,1974年12月参加工作,1976年10月加入中.国共.产党,清华大学公共管理学院公共管理专.业毕业,在职研究生学历,管理学博士学位。现任中.央政.治局委.员、中.央书.记处书.记,中.央宣.传部部.长,中.央精神文明建设指导委.员会办公室主.任。
1974-1977年,陆军三二八六六部.队八十四分队战士、副班长
1977-1978年,福建省上杭县通贤公.社通贤大队文书、党支部委.员
1978-1⑨82年,福建师范大学政教系学习
1⑨82-1⑨85年,福建省龙岩地委组.织部干.部
1⑨85-1⑨88年,福建省龙岩地委组.织部青干科副科长(其间:1⑨85-1⑨88年,中.央党校培训部研究生班学习)
1⑨88-1990年,福建省龙岩地区行署办公室副主.任
1990-1991年,福建省龙岩地区行署办公室主.任
1991-1992年,福建省龙岩地区行署副秘.书长、办公室主.任
1992-1993年,福建省龙岩地区行署专员助理、副秘.书长、办公室主.任
1993-1995年,福建省龙岩地区行署专员助理、永定县委书.记
1995-1997年,福建省龙岩地委委.员、永定县委书.记
1997-19⑨8.年,福建省龙岩市委常.委、永定县委书.记
19⑨8-1999年,福建省龙岩市委副书.记、市长
1999-2000年,浙江省湖州市委副书.记、代市长
2000-2003年,浙江省湖州市委副书.记、市长
2003-2007年,浙江省嘉兴市委书.记、市人.大常.委会主.任
2007-2010年,浙江省委常.委、宣.传部部.长
(2005-20О8年,清华大学公共管理学院公共管理专.业学习,获管理学博士学位)
2010-2012年,浙江省委常.委、杭州市委书.记
2012-2013年,浙江省委常.委,杭州市委书.记、市人.大常.委会主.任
2013-2014年,中.央宣.传部副部.长
2014-2017年,中.央宣.传部主持常务工作的副部.长(正部.长级),中.央精神文明建设指导委.员会办公室主.任
2017-中.央政.治局委.员、中.央书.记处书.记,中.央宣.传部部.长,中.央精神文明建设指导委.员会办公室主.任
第十三届全国人.民代.表大.会代.表
『捌』 1991年中央宣传部部长和人民日报社社长是谁
1991年中抄 央 宣 传 部 部 长和人 民 日 报 社 社 长 分别是 王 忍 之 和 高 狄。
1987年1月至1992年11月,王 忍 之 任中 共 中 央 宣 传 部 部长 。
1989年6月至1992年11月,高 狄 任人 民 日 报 社 社 长。
『玖』 求历届中组部部长名单
到现在为止是经历了十七届。