㈠ 郭強的人物履歷
1989.07—1990.06 拜泉縣職教高中教師;
1990.07—1995.02 拜泉縣教委內人士股、監察股科員;容
1995.03—1995.06 拜泉縣教委黨委委員;
1995.07—1997.11 拜泉縣教委團委書記、組織委員;
1997.12—1998.04 拜泉縣教委紀檢書記;
1998.05—1998.12 拜泉縣紀委辦公室副主任;
1999.01—2000.07 拜泉縣紀委辦公室主任、常委;
2000.08—2002.04 拜泉縣紀委副書記;
2002.05—2004.10 拜泉縣新建鄉黨委書記;
2004.11—2006.08 拜泉縣長春鎮委書記;
2006.09—2007.05 拜泉縣富鎮黨黨委書記;
2007.06—2008.04 拜泉縣人民政府辦公室主任;
2008.04—現在 中共克東縣委宣傳部、常委部長。
㈡ 2017年黑龍江省公務員考試五營報考人數明細
2017年黑龍江省公務員考試,官方沒有公布最終的報名人數統計,可以參照3月13日早上9點官方發布的報名人數統計,可以下載報名人數統計表,查看相應職位的報名人數。
㈢ 哈爾濱的當代的大書法家都有那幾位
1、中國當代書法家--周繼民(周瑩)先生 藝術簡介 周繼民,筆名周瑩、號平懷樓主。1966年生於黑龍江省拜泉縣。
2、洪鐵軍 黑龍江省書法家協會副主席、哈爾濱市書法家協會主席
㈣ 誰有拜泉王樹清的簡介
1965年10月-1972年1月 中共拜泉縣廣播站副主任,興國中學黨支部書記
1972年01月-1974年10月 齊齊哈專爾師范屬學院學生、政治輔導員
1974年10月-1975年06月 中共拜泉縣委宣傳部幹事
1975年06月-1977年07月 中共拜泉縣三道鎮公社副書記,建國公社黨委書記、革委會主任
1977年07月-1979年08月 中共拜泉縣委常委、革委會副主任
1979年08月-1981年03月 中共拜泉縣林業科副科長
1981年03月-1984年10月 中共拜泉縣拜泉鎮黨委書記
1984年10月-1986年11月 齊齊哈爾市拜泉縣政府副縣長
1986年11月-1992年09月 中共拜泉縣委副書記
1992年 9月-1996年 9月 中共拜泉縣委副書記、縣長
1996年 9月-1998年 7月 中共甘南縣委書記
1998年 7月-2000年 10月 中共拜泉縣委書記
2000年10月-2004年 3月 中共齊齊哈爾市委常委、拜泉縣委書記
2004年3 月-2007年2月 齊齊哈爾市人民政府副市長
㈤ 拜泉縣的地方特產
拜泉縣苗木
拜泉縣自然資源優越,森林植被豐富,但隨著人口加劇和不斷墾殖,森林資源遭受到了嚴重的破壞,自然災害頻繁發生。據統計,到七十年代末,森林覆蓋率只有3.7%,全縣2.7萬條侵蝕溝,年跑水1億立方米,跑土1400萬噸,跑肥11.9萬噸,75萬畝風剝地年損失種子肥料等價值1500多萬元,生態性貧困使拜泉農業及農村經濟陷入了岌岌可危的建設邊緣。 利民大蔥
拜泉縣是以糧食生產為主的農業縣份,全縣有耕地面積361.3萬畝,這里土地肥沃,盛產大豆、小麥、玉米、高粱、奶白花芸豆、向日葵、馬鈴薯等作物。有林地面積113.9萬畝,以紅松、落葉松、樟子松、楊木為主,活立木蓄積242萬立方米。拜泉土特產具有地域特色,主要包括山珍野菜、草條蜜源植物、中草葯和地方特產四大類。其中地方特產的奶白花大芸豆、白瓜籽,三道鎮大蒜,利民大蔥聞名國內外。 拜泉縣黃肉牛
拜泉縣位於黑龍江省中部,齊齊哈爾市東部,全縣16個鄉鎮,186個村,總人口56.3萬人。其中農業人口45.6萬人。全縣幅員面積3599.15平方公里(摺合539.96萬畝),其中耕地面積361.3萬畝,草原面積12.6萬畝,林地面積119萬畝,2006年全縣牧業總產值達6.1億元,占總產值的27.8%。 拜泉芸豆
拜泉縣是全國農業生態先進縣,其傳統產品芸豆以質地純、品種、無污染在國內外享有盛譽。年種植面積20萬畝,年商品量2萬噸。2000年被綠色食品發展中心授予A級綠色食品。同時被中國特產之鄉推薦暨宣傳活動組織委員會命名為「中國芸豆之鄉」。
㈥ 有一部電影叫少什麼棋王四個字
由廣東韶關市金宏文化影視有限公司、北京星邦影視文化傳媒有限公司、中共拜版泉縣委宣傳權部聯合攝制;由中共拜泉縣委員會、拜泉縣人民政府協助拍攝的電影《少年棋王》於近日在黑龍江省拜泉縣開機(外景拍攝)。
電影《少年棋王》講述了少年廖恨棋受父親影響,立志學棋、歷盡艱辛、頑強拼搏,終成一代象棋高手的勵志故事。
㈦ 朱善璐的個人履歷
1965年07月--年09月,黑龍江省拜泉縣第一中學學生;
1968年09月--1979年08月,黑龍江省拜泉縣棉毯廠工人、車間負責人、廠校教師、廠團總支副書記;
1979年09月--1982年08月,北京大學哲學系哲學專業學習,79級黨支部書記;
1982年08月--1983年07月,北京大學學生會主席、全國學聯副主席;
1983年07月--1985年04月,北京大學黨委研究室幹事、校團委常委、校學生會秘書長、校團委副書記;
1985年04月--1988年02月,北京大學團委書記、黨委學生工作部副部長;
1988年02月--1989年12月,北京大學黨委學生工作部部長;
1991年04月--1992年07月,北京大學黨委宣傳部部長;
1992年07月--1993年06月,北京大學黨委組織部部長;
1993年06月--1994年05月,北京大學黨委副書記、黨委組織部部長;
1994年05月--1996年07月,北京大學黨委副書記;(其間,1995年9月--1996年1月,中共中央黨校進修部學習)
1996年07月--1998年04月,中共北京市海淀區委副書記;
1998年04月--2002年05月,中共北京市海淀區委書記;
2002年05月--2003年01月,中共北京市委常委、教育工委書記、海淀區委書記;
2003年01月--2008年02月,中共北京市委常委、教育工委書記;(其間,2005年9月--2006年1月,中共中央黨校省部級培訓班學習)
2008年02月--2011年03月,中共江蘇省委常委、南京市委書記;
2011年03月--2011年08月,中共江蘇省委副書記;
2011年08月,任北京大學黨委書記、校務委員會主任。
中共十六大、十七大、十八大代表。
十八屆中央候補委員。
㈧ 拜泉縣三道鎮的小學書跟海倫市小學書一樣嗎
1965年10月-1972年1月 中共拜泉縣廣播站副主任,興國中學黨支部書記 1972年01月-1974年10月 齊齊哈爾師范專學院學生、政治輔導屬員 1974年10月-1975年06月 中共拜泉縣委宣傳部幹事 1975年06月-1977年07月 中共拜泉縣三道鎮公社副書記,建國公社黨委。