⑴ 貴州省畢節市七星關區宣傳部副部長是誰
季善旭、吳玉梅、陳?
⑵ 共青團貴州省委宣傳部部長是正縣級嗎
是的,共青團貴州省委宣傳部部長的行政級別就是正縣級(有的時候稱為正處級)。
共青團省委是正廳級機構,團省委宣傳部是其內設機構,則是正處級。
⑶ 貴州省宣傳部長是誰
楊興舉
⑷ 貴州省委書記諶貽琴字怎麼念
shèn
1995年8月至1998年8月,先後任貴州省委黨校副校長、黨委委員,貴州省委黨校(貴州行政學院)副校長(副院長)、黨委委員(其間:1995年9月至1996年1月,貴州省委黨校中青班學習);
1998年8月至1999年2月,任貴州省委黨校(貴州行政學院)副校長(副院長)、黨委副書記;
1999年2月至2001年12月,任貴州省社科聯黨組書記、副主席(1998年9月至1999年7月,中央黨校培訓部一年制中青班學習;
1998年9月至2001年7月,中央黨校在職研究生班經濟學專業學習);
2001年12月至2003年1月,任貴州省黔南州委副書記(正廳級);
2003年1月至2007年4月,任貴州省銅仁地委副書記、行署專員;
2007年4月至2007年5月,任貴州省委常委,銅仁地委副書記、行署專員;
2007年5月至2007年6月,任貴州省委常委、宣傳部部長,銅仁地委副書記、行署專員;
2007年6月至2007年8月,任貴州省委常委、宣傳部部長;
2007年8月至2012年5月,任貴州省委常委、宣傳部部長,省社科聯主席(兼)(其間:2009年9月至2009年11月,中央黨校省部級幹部培訓班學習);
2012年5月至2012年6月,任貴州省委常委、副省長(分管政府常務工作),省社科聯主席(兼);
2012年6月至2012年7月,任貴州省委常委、副省長(分管政府常務工作)、省政府黨組副書記,省社科聯主席(兼);
2012年7月至2014年5月,任貴州省委常委、副省長(分管政府常務工作)、省政府黨組副書記;
2014年5月至2015年4月,任貴州省委常委、副省長(分管政府常務工作)、省政府黨組副書記,省委金融工作委員會書記(兼);
2015年4月至2015年5月,任貴州省委副書記、政法委書記,副省長,省維穩辦主任(兼);
2015年5月至2015年10月,任貴州省委副書記、政法委書記,省維穩辦主任(兼);
2015年10月至2015年12月,任貴州省委副書記、政法委書記;
2015年12月至2017年4月,任貴州省委副書記、政法委書記,省法學會會長(兼);
2017年4月至2017年9月,任貴州省委副書記、政法委書記,省委黨校校長(兼),省法學會會長(兼);
2017年9月,任貴州省委副書記、副省長、代省長、省政府黨組書記,省委黨校校長(兼);
2018年1月,當選貴州省省長。
2020年11月,任貴州省委書記、省長。
諶貽琴同志是十七屆、十八屆中央候補委員,十九屆中央委員,九屆貴州省委候補委員,省委九屆九次全會遞補為省委委員,十屆、十一屆、十二屆貴州省委委員。
首贊
+1
平台聲明
⑸ 貴州省團校裡面的宣傳部部長是什麼級別
應該是副處級吧。
⑹ 貴州醫科大學宣傳部付部長是誰
貴州醫科大學有三個專業是招專科(高升專)的:臨床醫學、醫學檢驗技術、護理。需要學生具有國家認可的普通中專相應專業學歷或具有中專學歷(中專水平證書)。你先確認自己的學歷。
⑺ 袁尚勇的人物履歷
1983年09月至1985年07月,在貴州省黔東南州財貿學校會計專業學習;
1985年08月至1990年05月,任貴州省鎮遠縣審計局幹部;
1990年05月至1993年04月,任貴州省鎮遠縣審計局副局長;
1993年04月至1997年01月,任貴州省鎮遠縣審計局局長(1986年10月至1995年12月,在貴州財經學院會計學專業學習<自考大專>;1995年08月至1996年01月,在貴州省黔東南州委黨校幹部輪訓班學習);
1997年01月至1998年01月,任貴州省鎮遠縣羊場鎮黨委書記;
1998年01月至1998年03月,任貴州省鎮遠縣委常委、宣傳部部長;
1998年03月至2000年08月,任貴州省鎮遠縣委常委、宣傳部部長、貴州省舞陽神植物油有限責任公司經理;
2000年08月至2003年01月,任貴州省鎮遠縣委常委、宣傳部部長(1998年09月至2001年06月,在貴州省委黨校法律專業學習<函授本科>;2000年10月至2001年01月,在貴州大學工商管理培訓班學習;2002年09月至2003年01月,在貴州省委黨校中青班學習);
2003年01月至2003年08月,任貴州省鎮遠縣委常委、宣傳部部長、鎮遠縣黔東工業園區工委書記;
2003年08月至2004年10月,任貴州省鎮遠縣委副書記、鎮遠縣黔東工業園區工委書記(2002年09月至2004年07月,在貴州大學工商管理系經濟管理專業研究生課程進修班學習);
2004年10月至2006年06月,任貴州省鎮遠縣委副書記、鎮遠縣黔東工業園區工委書記、黔東工業經濟開發有限責任總公司董事長;
2006年06月至2006年09月,任貴州省黔東工業經濟區籌備委員會辦公室主任(正縣級)、工委副書記、鎮遠縣黔東工業園區工委書記、黔東工業經濟開發有限責任總公司董事長;
2006年09月至2006年11月,任貴州省錦屏縣委副書記、副縣長、代理縣長、黔東工業經濟開發有限責任總公司董事長;
2006年11月至2007年03月,任貴州省錦屏縣委副書記、縣長、黔東工業經濟開發有限責任總公司董事長;
2007年03月至2011年04月,任貴州省錦屏縣委副書記、縣長 (其間:2007年10月至2010年12月,在西南大學經濟管理學院攻讀農業推廣碩士學位;2008年05月至2008年06月,在國家行政學院縣長進修班學習;2010年08月至2010年09月,在香港金融管理學院貴州省現代金融知識研修班學習);
2011年04月至2011年05月,任貴州省三穗縣委書記、錦屏縣縣長;
2011年05月至2011年06月,任貴州省三穗縣委書記;
2011年06月至2012年11月,任貴州省三穗縣委書記、黔東循環經濟工業區三穗工業園區黨工委書記(兼)(其間:2011年11月,在中央黨校縣委書記任職培訓班學習);
2012年11月至2014年10月,任貴州省三穗縣委書記、貴州三穗經濟開發區黨工委書記 (兼);
2014年10月至2015年01月,任貴州省黔東南州工信委黨組書記;
2015年01月至2015年06月,任貴州省黔東南州政府黨組成員、州工信委黨組書記;
2015年06月至2015年08月,任貴州省黔東南州政府黨組成員、州工信委黨組書記、貴州侗鄉大健康產業示範區黨工委副書記、管委會主任;
2015年08月至2016年02月,任政協貴州省黔東南州委員會黨組成員、貴州侗鄉大健康產業示範區黨工委副書記、管委會主任。
2016年02月至今,任政協貴州省黔東南州委員會副主席、黨組成員。
⑻ 貴州省獨山縣縣委宣傳部部長叫什麼啊
鍾少蘭
⑼ 為什麼貴州省委宣傳部沒有自己的網站
省.委.宣.傳.部沒有網站實在是太正常了,N多省連省.委都沒有網站好吧,見怪不怪了專。。屬。政.務和信.息.公.開一般是指人.大 .政.府. 法.院.和.檢.察.院,跟黨.委關系不大,所以就沒這個迫切性和需要。。。
⑽ 貴州凱里市榕江縣現任宣傳部部長是誰
我的BOSS。 請問你找他什麼事?