『壹』 歷屆大方縣委宣傳部部長名單
1、市一級宣傳部部長為正處級,縣一級縣委書記也為正處級。兩者專級別雖然相同,但是因為宣屬傳部只負責一個部門工作,而縣委書記負責一個地方的全面工作,所以縣委書記實權大。2、中國行政級別採用行政五級劃分為:國家級、省部級、司廳局級、縣處級、鄉鎮科級,各級分為正副職。中央部委的等級即平常大家所說的「國、部(省)、司、處、科」五級。除國家級以外,其他三級就是我們經常提到的地方三級行政劃分。行政級別中是沒有股級的,股級是介於副科級和科員之間的,是一種習慣的稱呼。
『貳』 建國後歷屆福建省宣傳部長都有誰
側日期
『叄』 歷屆漢中市委宣傳部部長是誰
以前的不知道,不過現在的是漢中市委常委、宣傳部長李林華
『肆』 宣傳部部長是誰
劉奇葆
『伍』 現任宣傳部部長有那些
網路
『陸』 河南省平頂山市歷屆宣傳部長都是誰
10800每平方米
美時節
『柒』 國家宣傳部長是誰
現任(2017——)宣.傳部.長是黃坤明。
黃坤明,男,漢.族,1956年11月生,福建上杭人,1974年12月參加工作,1976年10月加入中.國共.產黨,清華大學公共管理學院公共管理專.業畢業,在職研究生學歷,管理學博士學位。現任中.央政.治局委.員、中.央書.記處書.記,中.央宣.傳部部.長,中.央精神文明建設指導委.員會辦公室主.任。
1974-1977年,陸軍三二八六六部.隊八十四分隊戰士、副班長
1977-1978年,福建省上杭縣通賢公.社通賢大隊文書、黨支部委.員
1978-1⑨82年,福建師范大學政教系學習
1⑨82-1⑨85年,福建省龍岩地委組.織部干.部
1⑨85-1⑨88年,福建省龍岩地委組.織部青干科副科長(其間:1⑨85-1⑨88年,中.央黨校培訓部研究生班學習)
1⑨88-1990年,福建省龍岩地區行署辦公室副主.任
1990-1991年,福建省龍岩地區行署辦公室主.任
1991-1992年,福建省龍岩地區行署副秘.書長、辦公室主.任
1992-1993年,福建省龍岩地區行署專員助理、副秘.書長、辦公室主.任
1993-1995年,福建省龍岩地區行署專員助理、永定縣委書.記
1995-1997年,福建省龍岩地委委.員、永定縣委書.記
1997-19⑨8.年,福建省龍岩市委常.委、永定縣委書.記
19⑨8-1999年,福建省龍岩市委副書.記、市長
1999-2000年,浙江省湖州市委副書.記、代市長
2000-2003年,浙江省湖州市委副書.記、市長
2003-2007年,浙江省嘉興市委書.記、市人.大常.委會主.任
2007-2010年,浙江省委常.委、宣.傳部部.長
(2005-20О8年,清華大學公共管理學院公共管理專.業學習,獲管理學博士學位)
2010-2012年,浙江省委常.委、杭州市委書.記
2012-2013年,浙江省委常.委,杭州市委書.記、市人.大常.委會主.任
2013-2014年,中.央宣.傳部副部.長
2014-2017年,中.央宣.傳部主持常務工作的副部.長(正部.長級),中.央精神文明建設指導委.員會辦公室主.任
2017-中.央政.治局委.員、中.央書.記處書.記,中.央宣.傳部部.長,中.央精神文明建設指導委.員會辦公室主.任
第十三屆全國人.民代.表大.會代.表
『捌』 1991年中央宣傳部部長和人民日報社社長是誰
1991年中抄 央 宣 傳 部 部 長和人 民 日 報 社 社 長 分別是 王 忍 之 和 高 狄。
1987年1月至1992年11月,王 忍 之 任中 共 中 央 宣 傳 部 部長 。
1989年6月至1992年11月,高 狄 任人 民 日 報 社 社 長。
『玖』 求歷屆中組部部長名單
到現在為止是經歷了十七屆。